Renseignements sur Roland Josef Rossmaier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Josef Rossmaier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005349784, Registre du commerce Glaris
Glarner Kunstverein, in Glarus, CHE-106.331.631, Verein (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873434).
Statutenänderung:
27.04.2006. 12.08.2020. 16.06.2021.
Zweck neu:
Der Glarner Kunstverein fördert den Kunstsinn mit Kunstausstellungen und weiteren Kunstvermittlungsangeboten. Der Glarner Kunstverein betreibt das Kunsthaus Glarus. Der Glarner Kunstverein betreut und erweitert seine eigene Sammlung und kann weitere Sammlungen aufnehmen. Der Glarner Kunstverein betrachtet es als seine Aufgabe, das für den Kanton Glarus bedeutende Erbe an bildender Kunst zu pflegen. Der Glarner Kunstverein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und keine Selbsthilfezwecke.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig dessen Vermögen;
die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.]. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Austretende Mitglieder haben nach der Abmeldung noch den Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr zu leisten.].
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Sponsoren- und Unterstützungsbeiträge, Ertrag des Vermögens sowie diverse Erträge. [bisher: Der Mitgliederbeitrag wird jeweils durch die Hauptversammlung festgesetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossmaier, Roland Josef, genannt Lando, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter, Judith, von Hauptwil-Gottshaus, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bernhard Ernst, von Signau, in Brugg AG (Brugg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meli Sbriz, Bernadette Rosa, von Mels, in Glarus, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Nadine Julia, von Bois-d'Amont, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohnemus, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Glarus, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004843266, Registre du commerce Glaris
Lando Rossmaier Architekten AG, in Glarus, CHE-179.950.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1625727).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossmaier, Roland Josef, von Zug, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rossmaier, Elodie, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004484746, Registre du commerce Glaris, (160)
Glarner Kunstverein, in Glarus, CHE-106.331.631, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1809789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschmann, Thomas, von Horgen, in Glarus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Peter, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Ingrid, von Dürrenroth, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchsinger, Heidi, von Schwanden GL (Glarus Süd), in Ennenda (Glarus), Mitglied, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Nadia, von Mühlethurnen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Wiederkehr, Susanne Elisabeth, von Glarus Nord, in Ziegelbrücke (Glarus Nord), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Tina Manuela, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Werner Stefan, von Einsiedeln, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossmaier, Roland Josef, genannt Lando, von Zug, in Ennenda (Glarus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaumann, Alfred, genannt Fred, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Orthwein, Silvia, von Münchwilen (AG), in Amden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].