Renseignements sur Antonio Rosellini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Antonio Rosellini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2514061, Registre du commerce Berne, (36)
wychäuer-ämmitau GmbH, in Burgdorf, CHE-286.788.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosellini, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Utzigen (Vechigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mürner, Alexander, von Reichenbach im Kandertal, in Rüegsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6435720, Registre du commerce Berne, (36)
wychäuer-ämmitau GmbH, in Burgdorf, CH-036.4.052.343-3, Hohengasse 23, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Vertrieb und Verkauf von und Handel mit Weinen, Spirituosen und Lebensmittelspezialitäten, Durchführung von Events, Apéros und Schulungen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2011 und Bilanz per 31.10.2011 von Urs Mürner, in Rüegsau, Aktiven von CHF 21'982.00 und Fremdkapital von CHF 0.00 seines im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'982.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 17.11.11 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mürner, Urs, von Reichenbach im Kandertal, in Rüegsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mürner, Pia, von Reichenbach im Kandertal, in Rüegsau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosellini, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Utzigen (Vechigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4851068, Registre du commerce Berne, (36)
CLANT Handels AG, in Vechigen, CH-036.3.040.478-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 2, Publ. 4196986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botteon, Claude, italienischer Staatsangehöriger, in Ipsach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosellini, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Boll (Vechigen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].