Renseignements sur Louis Damase Rompré
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Damase Rompré
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005153675, Registre du commerce Glaris
ICS Cool Energy AG, in Glarus Nord, CHE-114.752.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karabakan, Bettina, von Unterkulm, in Sattel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rompré, Louis Damase, kanadischer Staatsangehöriger, in Brusino Arsizio, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4136367, Registre du commerce Glaris, (160)
ICS Cool Energy AG, in Glarus Nord, CHE-114.752.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Andreas Josef, von Oberwil (BL), in Adliswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rompré, Louis Damase, kanadischer Staatsangehöriger, in Brusino Arsizio, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3521113, Registre du commerce Zurich, (20)
Trane (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CHE-110.100.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689909).
Statutenänderung:
27.04.2017.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 8108 Dällikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasenfratz, Christian Paul, von Uesslingen-Buch, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rompré, Louis Damase, kanadischer Staatsangehöriger, in Brusino Arsizio, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.