Renseignements sur Christian Paul Hasenfratz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Paul Hasenfratz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005989809, Registre du commerce Zurich, (20)
Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868346).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasenfratz, Christian Paul, von Uesslingen-Buch, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004484520, Registre du commerce Zurich, (20)
instaSOLUTION AG, in Bubikon, CHE-383.203.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163601).
Statutenänderung:
05.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 907'500.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 907'500.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Aktien neu:
90'750 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.10.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasenfratz, Christian Paul, von Uesslingen-Buch, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: 3521113, Registre du commerce Zurich, (20)
Trane (Schweiz) GmbH, in Dietikon, CHE-110.100.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689909).
Statutenänderung:
27.04.2017.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 8108 Dällikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasenfratz, Christian Paul, von Uesslingen-Buch, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rompré, Louis Damase, kanadischer Staatsangehöriger, in Brusino Arsizio, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.