Renseignements sur Francisco Javier Romero
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Francisco Javier Romero
Participations
Dernières notifications FOSC pour Francisco Javier Romero
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005451106, Registre du commerce Zoug, (170)
EIWA & Partner Finanz AG, in Zug, CHE-112.992.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668826).
Statutenänderung:
25.03.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner Immobilien erwerben, halten und veräussern. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Christophe, von Gommiswald, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero, Francisco Javier, von Zürich, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005033387, Registre du commerce Zoug, (170)
Gerscher Immobilien GmbH, in Zug, CHE-472.160.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, S.0, Publ. 6556082).
Statutenänderung:
03.11.2020.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung, Belastung, Vermittlung sowie Handel von Immobilien im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lörtscher, Gerhard, von Wimmis, in Heimberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zender, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Romero, Francisco Javier, von Zürich, in Männedorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004668826, Registre du commerce Zoug, (170)
EIWA & Partner Finanz AG, in Zug, CHE-112.992.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2013, S.0, Publ. 7108090).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero, Francisco Javier, von Zürich, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.