Renseignements sur Vincent Romer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Vincent Romer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005456332, Registre du commerce Zoug, (170)
Hannibal Enterprises GmbH, in Zug, CHE-349.881.042, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608393).
Firma neu:
Hannibal Enterprises GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Romer, Erin, von Zug, in Cham, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005083362, Registre du commerce Zoug, (170)
G&P Import-Handel GmbH, in Zug, CHE-380.326.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636649).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004632484, Registre du commerce Zoug, (170)
G&P Import-Handel GmbH, bisher in Basel, CHE-380.326.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 04.08.2014, Publ. 1645227).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o LEAH Immobilien AG, Postplatz 2, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Edgar, genannt Edi, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Vincent, von Zug, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plozza, Gianni, von Brusio, in Reinach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.