Renseignements sur Norbert Rom
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Rom
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1358127, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
i-magazine AG, in Diepoldsau, CHE-113.772.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386208). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akey GmbH, in Buchs SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1337949, Registre du commerce Zurich, (20)
optivel AG, in Zürich, CHE-114.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200237).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6416668, Registre du commerce Zurich, (20)
AOM Adrom Online Media AG, in Zürich, CH-020.3.033.057-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 22, Publ. 5827072).
Firma neu:
AOM Adrom Online Media AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Monika, liechtensteinische Staatsangehörige, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rom, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Frastanz (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].