Renseignements sur Nicolas Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicolas Rohner
Dernières notifications FOSC pour Nicolas Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4128711, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Benefit, in Hofstetten-Flüh, CHE-112.245.939, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2018, Publ. 4122849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Nicolas, von Herisau, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Freimüller, Sascha, von Wallisellen, in Freienbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Styger, Michael, von Rothenthurm, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blauenstein, Alexandra, von Flüelen, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blauenstein, Sascha, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Stefan, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blauenstein, Oliver, von Basel, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6123560, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Benefit, bisher in Wangen-Brüttisellen, CH-020.7.001.225-1, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 50, Publ. 5111492).
Urkundenänderung:
10.06.2010.
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Dorneckstrasse 37, 4114 Hofstetten SO.
Zweck:
Förderung der Aufklärung von Personen in Fragen von Vermögensbildung, von Vermögensvorsorge und Versicherungen. Zu diesem Zweck beabsichtigt sie Anlässe für interessierte Personen zu organisieren, bei welchen konkrete Hilfestellung geboten wird. Ferner sind entsprechende Hilfestellungen mittels Internet, Expertenteams, TV-Sendungen etc. möglich. Kann dabei mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Ein erklärtes Ziel ist es, möglichst viele 'Serviceleistungen' kostenlos oder möglichst kostengünstig anbieten zu können.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonlanten, Cornelia, von Fribourg, in Uznach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Nicolas, von Herisau, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Freimüller, Sascha, von Wallisellen, in Freienbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Blauenstein, Alexandra, von Flüelen, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Styger, Michael, von Rothenthurm, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Göldi Grimm Meier & Partner AG (CH-020.3.928.338-4), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5111492, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Benefit, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.7.001.225-1, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2007, S. 28, Publ. 3795376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöll, Stephan, von Thun, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hartschen, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schüpbach, Barbara, von Riehen, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Nicolas, von Herisau, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Freimüller, Sascha, von Wallisellen, in Freienbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blauenstein, Alexandra, von Flüelen, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vonlanten, Cornelia, von Fribourg, in Uznach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.