Renseignements sur Michèle Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michèle Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004633879, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rohner & Schmid Immobilien GmbH, in Affeltrangen, CHE-327.386.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, S.0, Publ. 2290337).
Statutenänderung:
14.05.2019.
Firma neu:
Thomas Rohner Immobilien GmbH.
Domizil neu:
Unterlangnau 6, 9562 Märwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Fabian, von Wängi, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Thomas, von Böbikon, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rohner, Michèle, von Eggiwil, in Wängi, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004528172, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Naturhus GmbH, in Aadorf, CHE-353.325.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, Publ. 1440671).
Statutenänderung:
16.11.2018.
Sitz neu:
Affeltrangen.
Domizil neu:
Unterlangnau 6, 9562 Märwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Fabian, von Wängi, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Thomas, von Böbikon, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rohner, Michèle, von Eggiwil, in Wängi, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004521544, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Anobia Holzbau GmbH, in Affeltrangen, CHE-109.889.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860078).
Domizil neu:
Unterlangnau 6, 9562 Märwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Fabian, von Wängi, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Direktor, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Michèle, von Eggiwil, in Wängi, mit Einzelunterschrift.