Renseignements sur Martin Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Rohner
Dernières notifications FOSC pour Martin Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2517303, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
AEROMAG Filtersysteme AG, in Reinach BL, CHE-110.046.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 6, Publ. 5613118).
Statutenänderung:
23.11.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 23.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confiducia AG (CH-280.3.006.148-6), in Birsfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Martin, von Au SG, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Reinach BL].
Numéro de publication: 2255061, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ROOST AUGENOPTIK AG, in Schaffhausen, CHE-102.306.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 10, Publ. 654892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roost, Martin, von Beringen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rohner, Martin, von Au SG, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2141313, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Rohner Verwaltungen GmbH, in Schaffhausen, CHE-385.668.946, c/o Martin Rohner, Alpenstrasse 150, 8203 Schaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und das Verwalten von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rohner, Martin, von Au SG, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.