Renseignements sur Heinz Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4569786, Registre du commerce Grisons, (350)
KMU Revisions AG, in Chur, CH-350.9.000.507-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2004, S. 7, Publ. 2165644).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.005.867-3.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[gestrichene Handelsregistereintragung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Eingetragen im HRG am HS: 02.03.1995].
Zweck Hauptsitz:
[gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV], Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Hans, von Zizers, in Chur, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Heinz, von Schwellbrunn, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Oberbüren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Tobias, von Zumholz, in Giffers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häcki, Rudolf, von Engelberg, in Remetschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2078322, Registre du commerce Zurich, (20)
HRT Revisions AG, in Zürich, Ausübung von treuhänderischer Tätigkeiten jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2002, S. 18, Publ. 697080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Alois, von Gersau, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehri, Jean-Pierre, von Seedorf BE, in Schleitheim, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Henry, von Sumiswald, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohner, Heinz, von Schwellbrunn, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hänni, Daniel, von Oberbalm, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Tobias, von Zumholz, in Giffers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häcki, Rolf, von Engelberg, in Remetschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Roland, von Suraua, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2078410, Registre du commerce Zurich, (20)
KMU Revisions AG, in Zürich, Ausübung von treuhänderischer Beratung jeglicher Art, insbesondere Übernahme von Buchführungs-, Revisions- und Unternehmungsberatungsmandaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S. 21, Publ. 1030528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Alois, von Gersau, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehri, Jean Pierre, von Seedorf BE, in Schleitheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Heinz, von Schwellbrunn, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Tobias, von Zumholz, in Giffers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häcki, Rudolf, von Engelberg, in Remetschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faulhaber, Bruno, von Appenzell, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.