Renseignements sur Daniel Rohner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Rohner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004847326, Registre du commerce Zurich, (20)
Künzli AG, in Gossau (ZH), CHE-106.937.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686717).
Statutenänderung:
03.03.2020.
Firma neu:
Künzli Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 06.08.1970 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma "Emil Künzli", in Gossau gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1969 zum Preise von CHF 1'198'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle;
Edelbauer, Dominik, von Meilen, in Dürnten, mit Einzelprokura;
Rohner, Daniel, von Böbikon, in Glarus Nord, mit Einzelprokura;
Zinniker, Lukas, von Strengelbach, in Bubikon, mit Einzelprokura.