Renseignements sur Julien Roh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Julien Roh
Numéro de publication: HR02-1004844955, Registre du commerce Valais, (626)
Cercle de l'Union Vétroz, à Vétroz, CHE-103.017.345, société anonyme (No. FOSC 203 du 19.10.2011, p.0, Publ. 6382362).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sauthier, Philippe, de Vétroz et Conthey, à Vétroz, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président, avec signature collective à deux à deux avec le président ou le vice-président;
Huser, Michel, de Vétroz et Conthey, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Penon, Guy, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Penon, Jean-Michel, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Huser, Raphaël, de Vétroz et Conthey, à Chamoson, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: à Vétroz];
Papilloud, Fabien, de Vétroz, à Vétroz, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Roh, Alexandre, de Sierre, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Roh, Julien, de Vétroz, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature;
Wehrli, Fabrice, de Küttigen, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 3784247, Registre du commerce Valais, (626)
MonBureau SA, à Chamoson, CHE-279.953.036, Ruelle des Granges 3, 1955 St-Pierre-de-Clages, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.09.2017.
But:
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la livraison et le montage de mobilier de bureau, de même que les conseils en matière d'aménagement d'espace de travail (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courriel ou cas échéant par lettre recommandée.
Personne(s) inscrite(s):
Roh, Julien, de Vétroz, à Chamoson, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 25.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 4994176, Registre du commerce Valais
TRACH Sàrl, à Vétroz, CH-626.4.011.120-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 148 du 03.08.2007, p. 15, publ. 4052926).
Nouvelle raison sociale:
TRACH Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 10.04.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Julien Roh, Av. de la Gare 8, 1963 Vétroz.
Inscription ou modification de personnes:
Grand, Nicolas, de Nax, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Imstepf, Eric, de Mund, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Roh, Julien, de Vétroz, à Vétroz, associé et liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].