Renseignements sur Lukas Martin Rösslein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Martin Rösslein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005293627, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Evangelische Stadtmission Basel, in Basel, CHE-105.805.721, Verein (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli-Schaad, Esther, von Oberhallau, in Aesch BL, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Mathias, von Wartau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröhbiel, Urs, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysling, Roger, von Egg, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösslein, Lukas Martin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2877231, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Mühleteich, in Riehen, CHE-104.030.992, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599331).
Statutenänderung:
26.04.2016. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Diana, von Kirchberg, in Riehen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösslein, Lukas, von Basel, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Cédric Pascal, von Huttwil, in Riehen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2599331, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Mühleteich, in Riehen, CHE-104.030.992, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1541839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Paul, von Basel und Riehen, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösslein, Lukas, von Basel, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truffer, Renato, von Lalden, in Riehen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.