Renseignements sur Werner Rösch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Werner Rösch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005757784, Registre du commerce Berne, (36)
MT Metropolis Tours GmbH, in Belp, CHE-104.823.024, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S.7, Publ. 5965138).
Statutenänderung:
23.05.2023.
Sitz neu:
Beatenberg.
Domizil neu:
c/o Werner & Therese Rösch-Hofmann, Spirenwaldstrasse 163, 3803 Beatenberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros sowie die Organisation und Vermittlung von Einzel- und Gruppenreisen. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Werner, von Bottmingen, in Beatenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Belp, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Rösch-Hofmann, Therese, von Bottmingen, in Beatenberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Belp, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005063824, Registre du commerce Berne, (36)
SERVRAIL GmbH, in Bern, CHE-109.878.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S.0, Publ. 6177360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Richard, von Herzogenbuchsee, in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Reichen, Bernhard, von Kandergrund, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Rösch, Werner, von Bottmingen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Rolf, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Manfred, von Gontenschwil, in Unterkulm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bart, Max, von Zürich, in Palézieux-Village (Oron), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Christian, von Reinach (AG), in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6177360, Registre du commerce Berne, (36)
SERVRAIL GmbH, in Kehrsatz, CH-035.4.031.446-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 5, Publ. 5292826).
Statutenänderung:
28.04.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Reisezentrum BLS, Mühledorfstrasse 20, 3018 Bern. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 335, 3027 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Marcel, von Zürich, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nann, Hermann, von Basel, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specht, Rolf, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Werner, von Bottmingen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.