Renseignements sur Hugues-Emmanuel Ritz
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hugues-Emmanuel Ritz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004471483, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stork Holding GmbH, in Basel, CHE-317.184.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382316).
Statutenänderung:
27.09.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ingenieurwesen, Beratung und Projektmanagement und die Erstellung von speziellen technischen Studien. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Issenheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Guebwiller (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2771051, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CHE-114.369.423, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ranucci, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6437654, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basel Technik Aerospace GmbH, in Basel, CH-270.4.015.453-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 7, Publ. 4549040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Hugues-Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Guebwiller (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stork Holding GmbH (CH-270.4.003.387-2), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.