Renseignements sur Jürg Ritter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Ritter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005704337, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pharmaprofi AG, in Quarten, CHE-465.178.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119163).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Firma neu:
VitaGourmet AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten sowie Handel mit Waren in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Wertschriften und Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Jürg, von Fehraltorf, in Mols (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Jeannine Edith, von Unteriberg, in Mols (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2119163, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pharmaprofi AG, in Quarten, CHE-465.178.160, Büntenstrasse 12, 8885 Mols, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2015.
Zweck:
Erbringung von Pharmadienstleistungen und Marketingberatung, An- und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten sowie Handel mit Waren in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Wertschriften und Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ritter, Jürg, von Fehraltorf, in Mols (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1772631, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gesundundschlank AG, in Rapperswil-Jona, CHE-355.313.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6599484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Jürg, von Fehraltorf, in Mols (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörger, Dieter, von Wald ZH, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.