Renseignements sur Yvan Jean-Michel Riou
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yvan Jean-Michel Riou
Numéro de publication: HR02-1005803834, Registre du commerce Valais, (626)
Eyman Immo Sàrl, précédemment à Avenches, CHE-148.006.527, société à responsabilité limitée (No. FOSC 19 du 29.01.2019).
Modification des statuts:
06.07.2023.
Nouvelle raison sociale:
RJYM Immobilier Sàrl.
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Route d'Antzère 29, 1964 Conthey.
Nouveau but:
La société a pour but toutes activités dans le domaine du conseil et de la gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour elle-même et pour des tiers, soit notamment études, planifications, organisation et réalisation de projets, construction, rénovation, investissement, achat, vente, location, courtage et gérance de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, avec possibilité de prise de participation dans toute société suisse ou étrangère ayant des buts similaires.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
acquérir des immeubles;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers;
reprendre ou céder des actifs immobiliers à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts La société pourra exercer toutes opérations commerciales, financières mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec ce but.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par courrier ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fleury, Lionel, de Berolle, à Avenches, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fleury, Patricia, de Berolle, à Avenches, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fleury, Emma, de Berolle, à Avenches, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Riou, Julie, de Sion, à Villars-sur-Glâne, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Riou, Morgane, de Sion, à Villars-sur-Glâne, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Riou, Yvan, de Sion, à Villars-sur-Glâne, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 1889023, Registre du commerce Valais, (626)
PARA SA en liquidation, à Sion, CHE-113.695.529, société anonyme (No. FOSC 213 du 04.11.2014, Publ. 1802875).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Riou, Yvan, de Venthône et Sion, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 1006381, Registre du commerce Valais, (626)
PARA SA, à Sion, CH-621.3.007.120-9, société anonyme (No. FOSC 37 du 22.02.2013, p. 0, Publ. 7075964).
Inscription ou modification de personne(s):
Riou, Yvan, de Venthône et Sion, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Randogne, à Dübendorf, administrateur avec signature collective à deux].