Renseignements sur Christian Rimle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Rimle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005207215, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Rimle & Partner AG, in Wil (SG), CHE-113.658.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, S.0, Publ. 1936133).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimle, Christian, von Muolen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung der Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]
Numéro de publication: 2936747, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Generalbau Sonnhalde AG, in Ermatingen, CHE-103.595.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402863).
Firma neu:
Generalbau Sonnhalde AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimle, Wilhelm, von Muolen, in Ermatingen, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimle, Christian, von Muolen, in Wil SG, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs ZH, Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1936135, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Rimle & Partner Architekten GmbH, bisher in Wollerau, CHE-113.659.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 14, Publ. 5883962).
Gründungsstatuten:
29.05.2007.
Statutenänderung:
12.01.2015.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Burgstallstrasse 11, 9500 Wil.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung, insbesondere Erstellung und Verwaltung von Liegenschaften auf eigene oder fremde Rechnung, Handel mit und Vermittlung von Immobilien, Beratung in allen Bau- und Immobilienfragen sowie Handel mit Baumaterial und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnelli, Roman, von Kirchberg SG, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimle, Christian, von Muolen, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wollerau und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].