Renseignements sur Marco Domenico Rimini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Domenico Rimini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006075589, Registre du commerce Glaris
Kantonale Sachversicherung Glarus (glarnerSach), in Glarus, CHE-287.332.669, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052185).
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 23.04.2024;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022 [gestrichen: Rechtsgrundlage: Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus (Sachversicherungsgesetz, SachVG) vom 02.05.2010, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022;
Geschäfts- und Organisationsreglement (GOR) vom 24.10.2022;
Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr (Brandschutzgesetz) vom 07.05.1995, zuletzt abgeändert durch die Landsgemeinde vom 01.05.2022.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Riehen, in Glarus, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimini, Marco Domenico, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005089366, Registre du commerce Glaris
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072509).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elmer, Marieke, niederländische Staatsangehörige, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gallati, Patrik, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krieg, Kaspar, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005072509, Registre du commerce Glaris
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024335).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rimini, Marco, von Untervaz, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gilly, Sandra, von Zuoz, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.