Renseignements sur Peter Daniel Rigling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Daniel Rigling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006116818, Registre du commerce Zurich, (20)
RIGLING IP AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-425.478.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083623).
Statutenänderung:
09.08.2024.
Firma neu:
RIGLING EICHENBERGER IP AG.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 13, 8700 Küsnacht ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigling, Peter Daniel, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Philip Urs, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005362330, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, in Zumikon, CHE-104.050.411, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigling, Peter, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Nico, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rappold, Adrian, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005148591, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss IP Partners Holding AG, in Zumikon, CHE-251.350.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigling, Peter Daniel, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.