Renseignements sur Charles-Philippe Righini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles-Philippe Righini
Numéro de publication: 3700051, Registre du commerce Valais, (621)
Charles Righini SA, à Martigny, CHE-397.946.460, Rue de l'Ancienne Pointe 18, 1920 Martigny, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.06.2017. 07.07.2017.
But:
exploiter un atelier de constructions métalliques et la fabrication de balances ainsi que le négoce des matériaux;
la société pourra en outre procéder à toutes activités liées directement ou indirectement au but de la société.
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat authentique de transfert de patrimoine du 20.06.2017 et inventaire au 31.12.2016, la société reprend les actifs de CHF 1'552'214.89 et les passifs envers les tiers de CHF 853'609.25 de l'entreprise individuelle 'Charles Righini' à Martigny (CHE-102.477.879) soit l'actif net de CHF 698'605.64, en échange de 200 actions nominatives de CHF 1'000.00, le solde de CHF 498'605.64 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) inscrite(s):
Righini, Benjamin, de Martigny, à Martigny, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Righini-Rosaire, Marlyse, de Sion, à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Righini, Charles-Philippe, de Sion, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle;
CEFIMA SA - Fiduciaire de Leytron (CHE-106.993.329), à Leytron, organe de révision.