Renseignements sur Hansjörg Rieser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hansjörg Rieser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005031977, Registre du commerce Zurich, (20)
Energiegenossenschaft Elgg, in Elgg, CHE-115.734.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, S.0, Publ. 3443123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieser, Hansjörg, von Oberweningen, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Kathrin, von Zürich, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Locher, Stefan Martin, von Frauenfeld, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 2056547, Registre du commerce Zurich, (20)
Energiegenossenschaft Elgg, in Elgg, CHE-115.734.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1507965).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Peter Michael, von Lungern, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Rieser, Hansjörg, von Oberweningen, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5671608, Registre du commerce Zurich, (20)
Energiegenossenschaft Elgg, in Elgg, CH-020.5.000.448-7, c/o Herbert Güttinger, Winzerstrasse 9, 8353 Elgg, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2010.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung und Realisierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Im Weiteren setzt sie sich für rationelle Energienutzungstechniken ein und unterstützt die Schaffung der dazu notwendigen Voraussetzungen. Die Anliegen von Umwelt-, Landschafts-, Natur- und Heimatschutz sind im Rahmen des Genossenschaftszwecks zu berücksichtigen.
Zur Erreichung des Genossenschaftszwecks stellt sich die Genossenschaft im Wesentlichen folgende Aufgaben:
Bau und Betriebsführung von eigenen Anlagen;
Beteiligung an Anlagen Dritter sowie Finanzierungshilfen für Anlagen Dritter;
Erbringung von Dienstleistungen wie Beratungen, Planungen, Betriebsführung von Anlagen und dergleichen;
Bearbeitung fachlicher oder energiepolitischer Aufgaben.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen in schriftlicher Form oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Güttinger, Herbert, von Elgg, in Elgg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieser, Hansjörg, von Oberweningen, in Elgg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Erich, von Lindau, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imfeld, Peter Michael, von Lungern, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jaques, Stefan, von Affoltern am Albis, in Elgg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kübler, Stephan, von Winterthur und Ossingen, in Elgg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.