Renseignements sur Antonio Riccio
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Antonio Riccio
Participations
Dernières notifications FOSC pour Antonio Riccio
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1250477, Registre du commerce Grisons, (350)
Landqart AG, in Landquart, CHE-108.103.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz (Risch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russenberger, Karin, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich ].
Numéro de publication: 7168622, Registre du commerce Zoug, (170)
Intigena AG, in Zug, CH-170.3.020.251-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6787812).
Statutenänderung:
10.04.2013.
Firma neu:
Intigena (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Intigena (Switzerland) Ltd) (Intigena (Suisse) SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Bruno, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Christof Anders, von Wolfenschiessen, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Procopio, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4466300, Registre du commerce Zoug, (170)
Intigena Vertriebs- und Marketing AG, in Zug, CH-170.3.020.251-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 14, Publ. 447362).
Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Heinz, von Huttwil, in Aeugst am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Stefano, von Rüderswil, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbacher-Wenger, Tanja, von Gurzelen, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.