Renseignements sur Jean-Loup Ribordy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jean-Loup Ribordy
Numéro de publication: HR02-1005220835, Registre du commerce Valais, (621)
Swealth Biotech Sàrl, à Riddes, CHE-198.334.212, société à responsabilité limitée (No. FOSC 249 du 24.12.2019, Publ. 1004792907).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Qiang, Linlin, citoyenne chinoise, à Shanghai (CN), associée, sans droit de signature, pour 48 parts sociales de CHF 100.00;
Wei, Ziran, citoyen chinois, à Shanghai (CN), associé, sans droit de signature, pour 48 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Ribordy, Jean-Loup, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 96 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 48 parts sociales de CHF 100.00];
Ding, Qi, citoyen chinois, à Shanghai (CN), associé, sans droit de signature, pour 96 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 48 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004792907, Registre du commerce Valais, (621)
Swealth Biotech Sàrl, à Riddes, CHE-198.334.212, Rue du Faubourg 34, 1908 Riddes, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.11.2019.
But:
toutes activités dans les domaines de la biotechnologie, de l'extraction de molécules et des cosmétiques et toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 11.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Ribordy, Jean-Loup, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 48 parts sociales de CHF 100.00;
Ding, Qi, citoyen chinois, à Shanghai (CN), associé, sans droit de signature, pour 48 parts sociales de CHF 100.00;
Qiang, Linlin, citoyenne chinoise, à Shanghai (CN), associée, sans droit de signature, pour 48 parts sociales de CHF 100.00;
Wei, Ziran, citoyen chinois, à Shanghai (CN), associé, sans droit de signature, pour 48 parts sociales de CHF 100.00;
Hempcare GmbH (CHE-391.575.744), à Bern, associée, pour 8 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 6515788, Registre du commerce Valais, (621)
ITMPCS Sàrl, à Martigny, CH-621.4.008.461-5, Avenue de la Gare 1, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.12.2011.
But:
toutes activités dans le domaine informatique et de l'e-commerce (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: selon contrat du 05.09.2011, la société reprend pour CHF 295'000.00 une plateforme informatique avec son code-source.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 19.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Van Wely, Emmanuelle, de Aigle, à Riddes, associée, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Ribordy, Jean-Loup, de Riddes, à Riddes, gérant, avec signature individuelle.