Renseignements sur Pierre-Maurice Revaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pierre-Maurice Revaz
Numéro de publication: HR02-1006023867, Registre du commerce Valais, (621)
BTM, BUREAU TECHNIQUE SÀRL, à Vernayaz, CHE-108.591.568, société à responsabilité limitée (No. FOSC 160 du 20.08.2015, Publ. 2331043).
Nouvelle adresse:
Chemin des Condémines 18, 1904 Vernayaz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Revaz, Pierre-Maurice, de Vernayaz, à Vernayaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Hoirie de feu Pierre-Maurice Revaz, composée de Mmes Sylviane Andrée, Laetitia et Justine Revaz et de M. Michaël Revaz, à Vernayaz, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Revaz, Michaël, de Vernayaz, à Martigny, président des gérants, avec signature individuelle;
Revaz, Justine, de Vernayaz, à Val de Bagnes, gérante, avec signature individuelle;
Revaz, Laetitia, de Vernayaz, à Vernayaz, gérante, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2331043, Registre du commerce Valais, (621)
BTM, BUREAU TECHNIQUE SÀRL, à Vernayaz, CHE-108.591.568, société à responsabilité limitée (No. FOSC 213 du 02.11.2010, p. 17, Publ. 5878270).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Multone, Christian, de Veysonnaz et Monthey, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Revaz, Pierre-Maurice, de Vernayaz, à Vernayaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé-gérant et président avec signature collective à deux et avec 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5455304, Registre du commerce Valais, (621)
BTM, Bureau Technique Sàrl, précédem. à Monthey, CH-621.4.002.580-7, société à responsabilité limitée (FOSC no 71 du 16.04.1997, p. 2543).
Modification des statuts:
29.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
BTM, BUREAU TECHNIQUE SÀRL.
Nouveau siège:
Vernayaz.
Nouvelle adresse:
c/o Pierre-Maurice Revaz, Rue Condémines 18, 1904 Vernayaz.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par avis inséré dans la FOSC ou par pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Revaz, Pierre-Maurice, de Vernayaz, à Vernayaz, associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
associé et gérant, avec signature collective à deux, Multone, Christian, de Veysonnaz et Monthey, à Monthey, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
AFI-Partner SA, à Sion (CH-626.3.003.570-5), organe de révision.