Renseignements sur Alfred gen. Fred Reutlinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred gen. Fred Reutlinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004985360, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, CHE-102.114.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3087487).
Domizil neu:
c/o Roger Zürcher, Imbodenstrasse 23, 9016 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Sandro, von Müntschemier, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger Haag, Annalise, von Oberriet SG, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stangl, Manfred, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Alfred, genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Co-Präsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reutlinger, Alfred genannt Fred, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Roger, von Teufen (AR), in St. Gallen, Co-Präsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hanimann, Christoph, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Michael, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöb, Angela, von Gams, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2319672, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7934).
Domizil neu:
c/o BDO Visura, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antenen, Reto, von St. Gallen und Eggiwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Katharina genannt Käthy, von Fischenthal und Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Sandro, von Müntschemier, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Schmucki Nikol, Claudia, von Wangen-Brüttisellen und Ernetschwil, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reutlinger, Alfred genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schneider-Dietrich, Silvia, von Schlatt ZH und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schneider, Silvia, von Winterthur, Berlingen und Schlatt ZH, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 24.06.1997, S. 4379).
Statutenänderung:
31.10.1997.
Domizil neu:
c/o Visura Treuhand-Gesellschaft, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Bruno, von Nesslau, in Waldstatt, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noger, Ernst, von Thal, in Benajarafe/Malaga (E), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Alfred genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antenen, Reto, von St. Gallen und Eggiwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.