Renseignements sur Charles Reischmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Reischmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1253555, Registre du commerce Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, in Lachen, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dunand, Marco, von Avusy, in Nyon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied und Vizedirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3)].
Numéro de publication: 1200625, Registre du commerce Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, bisher in Eysins, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181830).
Gründungsurkunde:
20.04.2011.
Urkundenänderung:
01.06.2013.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
bei Dr. Martin Michel, Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen SZ.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung einer ausgewogenen Nutzung verschiedener Energieformen, mit dem Willen Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Die Stiftung kann alles unternehmen, welches direkt oder indirekt der Zielerreichung dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertozzi, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
E. Kiss-Borlase, Bureau Fiduciaire SA (CH-660-0245983-2), in Genève.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Dr. Martin, von Glarus, in Lachen SZ, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schnidrig, Luzi, von Grächen und Oberrieden, in Lachen SZ, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3), in Wädenswil, Revisionsstelle.