Renseignements sur Thomas Reinhardt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Reinhardt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004857250, Registre du commerce Schwyz, (130)
Heizungsservice Reinhardt GmbH, in Wangen (SZ), CHE-216.853.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, S.0, Publ. 1713677).
Firma neu:
Heizungsservice Reinhardt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o SBC Treuhand AG, Standstrasse 8, 3014 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Reinhardt, Thomas sel. bestehend aus Sandra Fröhlich, in Hannover (D), Denise Reinhardt, in Pirna (D) und Nick Reinhard, in Pirna (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schaller, Daniel, von Wünnewil-Flamatt, in Düdingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
SBC Treuhand AG (CHE-106.843.150), in Bern, Liquidatorin.
Numéro de publication: 1713677, Registre du commerce Schwyz, (130)
Heizungsservice Reinhardt GmbH, in Wangen SZ, CHE-216.853.297, Bahnhofstrasse 68d, 8854 Siebnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Montage- und Serviceleistungen an Heizungs- und Haustechnikanlagen sowie den Handel mit Waren aus dem Zweckbereich. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 2.9.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reinhardt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.