Renseignements sur Christian Reichenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Reichenbach
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Reichenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3473449, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Sattel-Brüchli, in Lauenen, CHE-102.254.730, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 04.08.1980).
Statutenänderung:
02.03.2017.
Firma neu:
Weggenossenschaft Brüchliweg.
Domizil neu:
c/o Perreten Stephan , Büeliweg 18, 3782 Lauenen b. Gstaad.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch Ausbau und Unterhalt des Güterweges Kneulisegg-Brüchlistafel. Sie kann auch weitere Güterwege und Strassen ausbauen und unterhalten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, E-Mail oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 02.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die Bestimmung über die Zusammensetzung der Verwaltung wird aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen.] [gestrichen: Verwaltung: 3 - 5 Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Christian, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach, Carl, von Gsteig, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Arthur, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Simon, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehrli, Werner, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Ulrich, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Oehrli, Willi Bendicht, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Perreten, Stephan, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Reichenbach, Michel, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weissen, Peter, von Unterbäch, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2237979, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Hinter-See, in Lauenen, CHE-102.038.445, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.1995, S. 2146).
Statutenänderung:
07.04.2015.
Domizil neu:
c/o Trachsel Ruedi, Tüffistrass, 3782 Lauenen bei Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der Weiterausbau der Hinter-Seestrasse.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger. [Die Bestimmung über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der Verwaltungsrat besteht neu aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einem Sekretär, einem Kassier und einem Beisitzer.].Gemäss Erklärung vom 23.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach-Rieben, Walter, von Lauenen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach-Brand, Gottlieb, von Lauenen, in Lauenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten-Reichenbach, Alma, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten-Stucki, Walter, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach-Reichenbach, Richard, von Lauenen, in Lauenen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel-von Siebenthal, Rudolf, genannt Reudi, von Lenk, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunnen, Bernhard, von Zweisimmen, in Lauenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünigen, Toni, von Saanen, in Turbach (Saanen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach, Christian, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hählen, Ernst, von Lenk, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6646138, Registre du commerce Berne, (36)
Stauffer-Stiftung für ein Altersheim in Lauenen, in Lauenen, CH-092.7.006.340-8, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 5, Publ. 5558588).
Domizil neu:
c/o Cornelia Hauswirth, Lauenenstrasse 45, 3782 Lauenen bei Gstaad.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Christian, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weissen, Peter, von Unterbäch, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard Ehrensprenger, Esther, von Winterthur, in Lauenen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuteler-Reichenbach, Anita, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrenten, Ulrich, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Cornelia, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borle, Hans Peter, von Renan BE, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Bettina, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annen, Helmut, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Judith, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, André, von Thierachern, in Weissenburg (Därstetten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.