Renseignements sur Bernadette Reding-Schlumpf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernadette Reding-Schlumpf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2792015, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf-Verwaltungs-AG, in Neuheim, CHE-100.582.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1095741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reding, Oskar, von Arth, in Burg AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reding-Schlumpf, Bernadette, von Arth, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6939176, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf AG, in Hünenberg, CH-170.3.005.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6469364).
Statutenänderung:
29.10.2012.
Zweck neu:
Betrieb einer Maschinenfabrik zur Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art, insbesondere von Maschinen und Einrichtungen für die Papier-, Kunststoff- und Textilindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
1'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'810'000.00, wofür 700 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Haasteren, Christopher Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Raymond (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlumpf, Florian, von Steinhausen, in Vilters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reding-Schlumpf, Bernadette, von Arth, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berli, Reto, von Ottenbach, in Hunzenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van Meurs, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Woking (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4515502, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf AG, in Hünenberg, CH-170.3.005.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 18, Publ. 4322892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, lic. oec. publ. Hans Peter, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Carlo, von Giswil, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Florian, von Steinhausen, in Vilters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Andreas M., von Steinhausen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reding-Schlumpf, Bernadette, von Arth, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions-AG].