Renseignements sur Jörg Andreas Redecker
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jörg Andreas Redecker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004576966, Registre du commerce Zoug, (170)
woodhousing swiss AG, in Baar, CHE-306.128.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Redecker, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Langgöns (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004556362, Registre du commerce Zoug, (170)
woodhousing swiss AG, in Baar, CHE-306.128.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411405).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redecker, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Langgöns (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2336625, Registre du commerce Schwyz, (130)
woodhousing swiss AG, in Lachen, CHE-306.128.077, Hintere Bahnhofstrasse 8, 8853 Lachen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.08.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Handel und Vertrieb von Elementbauten aller Art. Sie vergibt Lizenzen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bartholdi, Jürg, von Kilchberg ZH, Frauenfeld und Thalwil, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Redecker, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Langgöns (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.