Renseignements sur Peter Rechsteiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Rechsteiner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Rechsteiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004692201, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ffbk holding ag, in Münchenstein, CHE-101.085.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krarup, Jan, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Philippe, von Rüschegg, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pircher, Jan Jaime, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Peter, von Bühler, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werthmüller, Stephan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5809404, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohnbaugenossenschaft Burghof, bisher in Solothurn, CH-260.5.000.082-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 23, Publ. 5074908).
Statutenänderung:
18.08.2010.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
c/o Architektur Rolf Stalder, Aktiengesellschaft, Asphof 21, 4142 Münchenstein.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe gemäss Art. 828 OR die Förderung und Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen im Eigentums- oder Mietverhältnis sowie den Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Die Genossenschaft kann insbesondere auch alters-, behinderten- und familiengerechte Wohnmöglichkeiten fördern und Erschliessungsanlagen bereitstellen. Die Genossenschaft kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern sowie Häuser aller Art bauen, erwerben, verwalten oder vermieten.
Anteilscheine:
CHF 1'000.--.
Pflichten:
Leistungs- und Beitragspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 09.06.2009 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Peter, von Bühler, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bülhoff, Patricia, von Zäziwil, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stalder, Rolf, von Bottmingen, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung].
Numéro de publication: 4176600, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Mattweg, in Solothurn, CH-260.5.000.080-7, Förderung von preisgünstigen Wohnungen im Eigentums- oder Mietverhältnis usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 24.05.2000, S. 3519).
Firma neu:
Genossenschaft Mattweg in Liq..
Domizil neu:
bei Bracher und Partner AG, Weissensteinstrasse 15, 4500 Solothurn. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Magnus, von Gempen, in Arlesheim, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Markus, von Stetten SH, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Peter, von Bühler, in Bern, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Rolf, von Bottmingen, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].