Renseignements sur Yves-Gérard Rebord
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves-Gérard Rebord
Numéro de publication: 1789193, Registre du commerce Valais, (626)
Econopôle Sion SA, à Sion, CHE-228.143.446, société anonyme (No. FOSC 176 du 11.09.2012, Publ. 6843826).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebord, Yves-Gérard, de Ardon, à Ardon, vice-président, avec signature collective à deux;
Roh, David, de Conthey et Vétroz, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Rebord, Jean-Yves, de Ardon, à Sion, secrétaire et administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Roux, Albano, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur, sans droit de signature;
Roux, Julien, de Grimisuat, à Vétroz, président, avec signature collective à deux;
Pannatier, Christophe, de Saint-Léonard, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6843826, Registre du commerce Valais, (626)
Econopôle Sion SA, à Sion, CH-626.3.014.464-4, Rue de la Piscine 10, Case postale 577, 1950 Sion, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.09.2012.
But:
Acquérir un droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle No 14782, plan No 100, nom local Vieux Ronquoz, propriété de la Bourgeoisie de Sion, afin d'y réaliser une construction d'un bâtiment comportant diverses affectations, d'aliéner et/ou de gérer cet immeuble (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Personne(s) inscrite(s):
Rebord, Yves-Gérard, de Ardon, à Ardon, vice-président, avec signature collective à deux;
Roh, David, de Conthey et Vétroz, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Rebord, Jean-Yves, de Ardon, à Sion, secrétaire et administrateur, sans droit de signature. Selon déclaration du 03.09.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 6673840, Registre du commerce Valais, (626)
HydroNat SA Ingénierie des cours d'eau et des milieux aquatiques, à Sion, CH-626.3.004.428-3, société anonyme (No. FOSC 40 du 26.02.2010, p. 19, Publ. 5516378).
Modification des statuts:
18.04.2012.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Technoark 10, 3960 Sierre.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit. [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Rebord, Yves-Gérard, de Ardon, à Ardon, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Durand, Patrick Michel, de Collex-Bossy, à Aire-la-Ville, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Durand, Patrick, de Genève, à Genève, vice-président avec signature collective à deux]. Selon déclaration du 28.04.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].