Renseignements sur Xi Rao
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Xi Rao
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004645866, Registre du commerce Soleure, (241)
Sial AG, in Wolfwil, CHE-104.226.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387905).
Statutenänderung:
20.05.2019.
Firma neu:
Silver City AG.
Zweck neu:
Führung von Gastwirtschafts- und Verpflegungsbetrieben, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und deren Belieferung mit Verpflegungsprodukten, Aufbau einer Catering-Organisation und Durchführung von Party-Services. Kann in der Beratung und Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für Unternehmungen und Organisationen in den Bereichen Gastronomie, Hotel und Veranstaltungen tätig werden, bei der Entwicklung von Projekten sowie deren Realisierung mitwirken, sich an ähnlichen Geschäften und Unternehmungen beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen, ferner alle Transaktionen des Immobilien- und Mobilienverkehrs durchführen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rao, Xi, chinesische Staatsangehörige, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates;
Shi, An, chinesischer Staatsangehöriger, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3387905, Registre du commerce Soleure, (241)
Sial AG, in Wolfwil, CHE-104.226.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078097).
Domizil neu:
Fahracker 8, 4628 Wolfwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Ludwig, von Rothenburg, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ineichen, Susanna, von Rothenburg, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rao, Xi, chinesische Staatsangehörige, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates;
Shi, An, chinesischer Staatsangehöriger, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: 6976850, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer-Chinesischer Verbund für Kunst und Sport, in Zürich, CH-020.6.001.240-0, Verein (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564186).
Statutenänderung:
03.03.2012.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Poststrasse 1, 8713 Uerikon. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rao, Xi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.