Renseignements sur Werner Ramseyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Ramseyer
Dernières notifications FOSC pour Werner Ramseyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005632006, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Freisinnige Wohnbaugenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-101.743.854, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330921).
Statutenänderung:
31.05.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt im Interesse ihrer Mitglieder und im Allgemeininteresse die Errichtung von Wohnbauten und die Vermietung von Wohnungen zu vorteilhaften Mietzinsen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].
Pflichten neu:
[bisher: Pflichten: Uebernahme mindestens 1 Anteilscheines].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen per einfachem Brief oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Werner, von Heimiswil, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer-Stacher, Corina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forrer, Heinrich Caspar, von Winterthur und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Adolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Florian Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Preisig, Rudolf, von Neckertal, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Beat, von Wagenhausen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005290901, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Stiftung Camenzind Reithof in der Rüti, in Grub (AR), CHE-114.137.309, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Werner, von Heimiswil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artho, Robert, von Eschenbach (SG), in Wil (SG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Ralph, von Eggersriet, in Eggersriet, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krucker, Claudius, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Werner, von Hemberg, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster-Ryser, Jacqueline Priska, von Basel, in Heiden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Ulrich, von Speicher, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Karin, von Embd, in Eggersriet, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3369207, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Stiftung Camenzind Reithof in der Rüti, bisher in Rorschach, CHE-114.137.309, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, Publ. 5633642).
Urkundenänderung:
18.01.2017.
Sitz neu:
Grub (AR).
Domizil neu:
Rüti 179, 9035 Grub AR.
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht von Appenzell Ausserrhoden.
Organisation neu:
gelöscht, da nicht mehr eintragungspflichtig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth, Bernhard, von Steinach, in Rorschacherberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Annette, von Walenstadt, in Uitikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Ramseyer, Werner, von Heimiswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Astrid, von Seeberg, in Speicher, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lex, Katharina, genannt Kathrin, von Guggisberg, in Speicher, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thoma, Markus, von Kaltbrunn, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.