Renseignements sur Nina Ramseier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nina Ramseier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004984152, Registre du commerce Berne, (36)
WOWE Wohnbaugenossenschaft, in Bern, CHE-222.157.935, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645514).
Statutenänderung:
21.06.2020.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Mohnstrasse 3, 3084 Wabern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Zweck Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie kann in ihren Gebäuden Räume für geschäftliche Dienstleistungen anbieten. Die Genossenschaft kann weitere Liegenschaften und Grundstücke erwerben und Verträge eingehen, die diesem Zweck dienen.
Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
Bau und Erwerb von Liegenschaften;
sorgfältigen und laufenden Unterhalt sowie periodische Erneuerung der bestehenden Bauten;
Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen;
Finanzierungen die dem Zweck der Genossenschaft dienen, im Zweifel entscheidet der Vorstand;
Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit Beteiligungen und gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitacca, Valentino, von Menznau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Nina, von Eggiwil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004584279, Registre du commerce Berne, (36)
peppi's delicious food company gmbh, in Bern, CHE-109.556.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, S.0, Publ. 2021643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Nina, von Eggiwil, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6587912, Registre du commerce Berne, (36)
peppi's delicious food company gmbh, in Bern, CH-035.4.030.523-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 5, Publ. 6008870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur-Blaser, Stephanie, von Burgdorf und Basel, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eventmakers AG (CH-035.3.030.157-1), in Köniz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann, Stefan, von Herbligen, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Stefan, von Heimiswil, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayoz, Claire, von Cressier FR, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Nina, von Eggiwil, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.