Renseignements sur Michael Ramseier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Ramseier
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Ramseier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005548086, Registre du commerce Zurich, (20)
eStudios AG, in Zürich, CHE-270.251.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373475).
Statutenänderung:
15.08.2022.
Firma neu:
ESTUDIOS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ESTUDIOS SA) (ESTUDIOS Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Michael, von Eggiwil, in Jegenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephan, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Glattfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005373475, Registre du commerce Zurich, (20)
eStudios AG, in Zürich, CHE-270.251.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117352).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Michael, von Eggiwil, in Jegenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zander, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bätterkinden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004887385, Registre du commerce Berne, (36)
gears of sport klg, in Jegenstorf, CHE-350.477.021, Mönchweg 3, 3303 Jegenstorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
17.04.2020.
Zweck:
Handel mit Güter, insbesondere Sportartikel und Fanartikel, sowie den Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Hubacher, Markus, von Krauchthal, in Jegenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Michael, von Eggiwil, in Jegenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.