Renseignements sur Bekim Racaj
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bekim Racaj
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005874741, Registre du commerce Zurich, (20)
Speedparking GmbH, in Kloten, CHE-318.006.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496771).
Statutenänderung:
23.10.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 157'682.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'046.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Speedparking AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helvetic Mobility AG (CHE-470.608.870), in Dietlikon, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Andreas Stefan, von Maur, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Racaj, Bekim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Venturini, Marco, von Adliswil, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005000314, Registre du commerce Zurich, (20)
Speedparking GmbH, in Opfikon, CHE-318.006.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885302).
Statutenänderung:
19.08.2020.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Balz-Zimmermann-Strasse 38, 8302 Kloten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venturini, Marco, von Adliswil, in Steinmaur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Racaj, Bekim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helvetic Mobility AG (CHE-470.608.870), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: MSS Fahrzeugvermietung AG (CHE-470.608.870), mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alevizos, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Claudio, von Tujetsch, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deubelbeiss, Shebha, von Sins, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004885302, Registre du commerce Zurich, (20)
Speedparking GmbH, in Opfikon, CHE-318.006.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maumary, Jürgen, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racaj, Bekim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Venturini, Marco, von Adliswil, in Steinmaur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MSS Fahrzeugvermietung AG (CHE-470.608.870), in Dietlikon, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buhl, Andreas Stefan, von Maur, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.