Renseignements sur Christophe Quennoz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christophe Quennoz
Numéro de publication: HR02-1005415123, Registre du commerce Valais, (626)
Ecoclim SA, à Sion, CHE-110.605.754, société anonyme (No. FOSC 150 du 07.08.2017, Publ. 3683151).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Yves, de Grimisuat, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Quennoz, Christophe, de Conthey, à Fribourg, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005399428, Registre du commerce Valais, (626)
DG Participations SA, précédemment à Lausanne, CHE-112.654.166, société anonyme (No. FOSC 96 du 20.05.2021).
Modification des statuts:
15.12.2021. 24.01.2022.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Avenue de Pratifori 5, 1950 Sion.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans le BO ou par avis personnel. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Par décision de l'assemblée générale du 24.01.2022 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Yves, de Grimisuat, à Sion, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Quennoz, Christophe, de Conthey, à Fribourg, administrateur unique, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1004477895, Registre du commerce Valais, (626)
Zonnek swiss properties Sàrl, à Sion, CHE-461.514.282, société à responsabilité limitée (No. FOSC 130 du 07.07.2016, Publ. 2940035).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Quennoz, Christophe, de Conthey, à Conthey, gérant, avec signature individuelle, .