Renseignements sur Vincent François Daniel Quendoz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincent François Daniel Quendoz
Numéro de publication: HR02-1005795200, Registre du commerce Valais, (621)
Rhônex S.A., précédemment à Bex, CHE-106.850.115, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2010, Publ. 5880138).
Modification des statuts:
05.07.2023.
Nouvelle raison sociale:
RITHNER SA.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
Route de Pré-Bérard 17, 1870 Monthey.
Autre adresse:
Case postale 123, 1870 Monthey.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de travaux de génie civil, de terrassement, de déconstruction, de transport, de création et d'entretien de parcs et jardins, de location de machines et d'équipements de chantiers, ainsi que l'exploitation de toute carrière, gravière, site de recyclage et décharge. La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes autres activités de toute nature, notamment financières, commerciales, industrielles mobilières et immobilières convergentes, à l'exception d'immeubles soumis à la LFAIE, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but principal. La société pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle pourra également participer à toute société, acquérir ou verser des honoraires et commissions, négocier et exécuter des contrats divers ou de commissions dans différents pays. [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 15.10.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rithner, Raymond, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Valentin Jean Raymond, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Urlacher, Frédéric Nicolas Robert, de Monthey, à Monthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Vincent François Daniel Quendoz ou Nicolas Lopreti [précédemment: Urlacher, Frédéric, citoyen français, administrateur, avec signature collective à deux];
Rithner, Philippe René Onésime, de Monthey, à Champéry, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: Rithner, Philippe, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Juilland, Olivier Samuel, de Chamoson, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Vincent François Daniel Quendoz ou Nicolas Lopreti;
Lopreti, Nicolas, citoyen italien et citoyen français, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec Frédéric Nicolas Robert Urlacher ou Olivier Samuel Juilland;
Quendoz, Vincent François Daniel, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec Frédéric Nicolas Robert Urlacher ou Olivier Samuel Juilland;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005581905, Registre du commerce Valais, (621)
Modibéton SA, à Monthey, CHE-106.484.186, société anonyme (No. FOSC 56 du 21.03.2013, Publ. 7115324).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernard, Frédéric, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Darioli, Jean-Marie, de Guttet-Feschel, à Lavey-Morcles, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Guttet, administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Quendoz, Vincent, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Rithner, Valentin, de Monthey, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005023827, Registre du commerce Valais, (621)
Routes et revêtements S.A., à Monthey, CHE-106.990.555, société anonyme (No. FOSC 56 du 21.03.2013, Publ. 7115326).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernard, Frédéric, de Les Agettes, à Monthey, président, avec signature individuelle;
Michielan, Tiziano, de Bagnes, à Monthey, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cettou, Luc, de Massongex et Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, directeur, avec signature collective à deux];
Quendoz, Vincent, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.