Renseignements sur Verena Queck-Glimm
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Verena Queck-Glimm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005512537, Registre du commerce Soleure, (241)
Cartaseta Immobilien AG, in Gretzenbach, CHE-103.199.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Dr. Ulrich, von Bonstetten und Affoltern am Albis, in Niedergösgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Queck-Glimm, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005171058, Registre du commerce Berne, (36)
Kimberly-Clark GmbH, in Niederbipp, CHE-105.930.059, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152305).
Statutenänderung:
01.05.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tela GmbH, in Gretzenbach (CHE-413.547.540), gemäss Fusionsvertrag vom 01.05.2021 und Bilanz per 07.01.2021. Aktiven von CHF 20'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Firma neu:
Tela GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, die Verarbeitung und den Vertrieb von Holzstoff, Papier und verwandten Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kimberly-Clark Worldwide Inc., in Irving / Texas (US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000'000.00;
ter Braak, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Daute, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wolter, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Varese (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lakana Holding AG (CHE-292.667.822), in Gretzenbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000'000.00;
Queck-Glimm, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Heidelberg (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Todaro, Roberto, von Gontenschwil, in Thürnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Pascal, von Wyssachen, in Auenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle;
Ferrarelli-Bagdat, Melissa, von Wettingen, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Michael, von Hägendorf, in Aarwangen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005098123, Registre du commerce Soleure, (241)
Tela GmbH, in Gretzenbach, CHE-413.547.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071405).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Dr. Ulrich, von Bonstetten, in Niedergösgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Queck-Glimm, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Heidelberg (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.