Renseignements sur Karin Pulfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Karin Pulfer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Karin Pulfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004803655, Registre du commerce Berne, (36)
Lili und Mo GmbH, in Thörigen, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978907).
Firma neu:
Lili und Mo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Karin, von Riggisberg, in Thörigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Christine, von Bellmund, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3978907, Registre du commerce Berne, (36)
Lili und Mo GmbH, in Thörigen, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759171).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Wangenstrasse 35, 3360 Herzogenbuchsee]. Zürichstrasse 9, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Nicole, von Zwingen und Seedorf (BE), in Bolken, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Karin, von Riggisberg, in Thörigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Christine, von Bellmund, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2885513, Registre du commerce Soleure, (241)
Lili und Mo GmbH, in Bolken, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6187906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Christoph, von Zwingen, in Bolken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Karin, von Riggisberg, in Thörigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.