Renseignements sur Prof. Dr. Milo Alan Puhan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Milo Alan Puhan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005713856, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung von Gesundheit gemäss Meikirch-Modell, in Zollikon, CHE-272.617.459, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puhan, Milo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spycher, Stefan, von Gerzensee, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Flavio, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005560902, Registre du commerce Zurich, (20)
movos AG (movos SA) (movos Ltd), in Zürich, CHE-185.922.813, Rennweg 57, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2022. 08.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Gesundheits-Plattformen und die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vollrath, Fabian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moreth, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bethke, Sven, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puhan, Milo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-0004447209, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Swiss School of Public Health plus (SSPH), in Zürich, CHE-114.347.433, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Prof. Dr. Marcel, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Filippini, Prof. Dr. Massimo, von Airolo, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paccaud, Prof. Dr. Fred, von Prévonloup, in Corseaux, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puhan, Milo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bochud, Murielle, von Hauterive (FR), in Bulle, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suggs, Laura Suzanne, amerikanische Staatsangehörige, in Minusio, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Hans-Kaspar, von Glarus, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.