Renseignements sur Chantal Pürro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Chantal Pürro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5412828, Registre du commerce Soleure, (241)
Bärhausen AG, bisher in Bettlach, CH-251.3.000.008-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 12, Publ. 4240326).
Statutenänderung:
15.12.2009.
Sitz neu:
Bellach.
Domizil neu:
Turbenstrasse 36, 4512 Bellach.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pürro, Chantal, von Oberschrot, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bettlach].
Numéro de publication: 5202090, Registre du commerce Soleure, (241)
Pümatech GmbH, in Selzach, CH-241.4.004.268-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 19, Publ. 2343602).
Statutenänderung:
29.07.2009.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Wendeplatten, Nachschleifen von Werkzeugen für die Metallbearbeitung sowie Herstellung von Medizinalwerkzeugen und -instrumenten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.07.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pürro, Chantal, von Oberschrot, in Bettlach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Solothurn].
Numéro de publication: 4240326, Registre du commerce Soleure, (241)
Bärhausen AG, bisher in Gerlafingen, CH-251.3.000.008-7, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schleifmitteln, Diamantwerkzeugen und Schleifbändern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 12, Publ. 3354902).
Statutenänderung:
3.12.2007.
Sitz neu:
Bettlach.
Domizil neu:
Grenchenstrasse 37, 2544 Bettlach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mast, Rudolf, von Albligen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mast, Daniel, von Albligen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pürro, Chantal, von Oberschrot, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedesel zu Eisenbach, Johannes, von Widen, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.