Renseignements sur Constantin Pünjer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Constantin Pünjer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128358, Registre du commerce Thurgovie, (440)
teamgreen AG, bisher in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985589).
Statutenänderung:
27.06.2024. 30.08.2024.
Firma neu:
TEAMGREEN AG.
Sitz neu:
Basadingen-Schlattingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 23, 8255 Schlattingen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reifegerste, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sinsheim (DE)].
Numéro de publication: HR02-1005930342, Registre du commerce Zoug, (170)
teamgreen AG, in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Sinsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005890976, Registre du commerce Zoug, (170)
Cornhill AG, in Zug, CHE-150.703.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109736).
Statutenänderung:
13.11.2023.
Firma neu:
teamgreen AG.
Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist der Grosshandel, sowie Im- und Export von Industrie- und Medizinhanf-Produkten, soweit diese gesetzlich zulässig sind. Die Entwicklung und Vertrieb von Software sowie der Handel mit (CO2) Emissionszertifikaten und Waren aus dem Bereich des Klimaschutzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Beratungsleistungen aller Art erbringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pünjer, Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Waag, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Sinsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.