Renseignements sur Sylviane Georgette Proz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sylviane Georgette Proz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005532492, Registre du commerce Valais, (626)
SynConnect Sàrl, à Sion, CHE-455.610.641, société à responsabilité limitée (No. FOSC 139 du 21.07.2021, Publ. 1005254906).
Modification des statuts:
25.05.2022.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Industrie 30, 1950 Sion.
Nouveau but:
La société a pour but la délivrance de prestations de services informatiques, financiers, marketing, organisationnels et administratifs. Ces prestations sont destinées prioritairement aux sociétés du groupe Proz. Sur décision des gérants, des utilisateurs-tiers peuvent également bénéficier de ces prestations. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou autres, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut acquérir directement ou indirectement des immeubles en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE. [biffé: Selon déclaration du 15.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Proz, Sylviane, de Conthey, à Bourg-en-Lavaux, gérante, avec signature collective à deux, ;
Magalhaes da Silva, Susana, ressortissante portugaise, à Sion, sous-directrice, avec signature collective à deux avec un gérant;
Martinet, Gaël , de Leytron, à Martigny, sous-directeur, avec signature collective à deux avec un gérant;
NOFIVAL SA (CHE-107.401.228), à Martigny, organe de révision. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1005516889, Registre du commerce Valais, (600)
Baumaterialien Gruber AG, in Leuk, CHE-114.154.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296771).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaquet-Proz, Laurence, von Sion, in Belfaux, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Proz, Marc André, von Sion, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Proz, Martin, von Sion, in Sion, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proz, Sylviane Georgette, von Conthey, in Cully (Bourg-en-Lavaux), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005101273, Registre du commerce Valais, (621)
Matériaux PLUS SA, à Martigny, CHE-493.742.568, société anonyme (No. FOSC 74 du 17.04.2020, Publ. 1004873056).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hildebrandt, Michael, de Rapperswil BE, à Pully, président, avec signature collective à deux;
Marti Nydegger, Colette Marie-Paule, de Rapperswil BE, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Proz, Marc André, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, directeur, avec signature collective à deux];
Jaquet-Proz, Laurence, de Sion, à Belfaux, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Proz, Sylviane, de Conthey, à Bourg-en-Lavaux, administratrice, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: directrice, avec signature collective à deux].