Renseignements sur Verica Prihatkov
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Verica Prihatkov
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3315847, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prihatkov AG, in Luzern, CHE-105.564.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prihatkov, Darija, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7057980, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kalna GmbH, in Luzern, CH-100.4.790.375-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 10, Publ. 5747204).
Firma neu:
Kalna GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 01.02.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prihatkov, Steva, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5156860, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kalna GmbH, in Littau, CH-100.4.790.375-2, Grossmatte-Ost 16, Post 6014 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2009.
Zweck:
Import von und Handel mit Lebensmitteln und Getränken;
An- und Verkauf sowie Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften, Patenten und Lizenzen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Prihatkov, Steva, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Prihatkov, Verica, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.