Renseignements sur Emmanuel Poularas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Emmanuel Poularas
Numéro de publication: 5396528, Registre du commerce Valais, (626)
EMPL Sàrl, à Hérémence, CH-626.4.010.053-9, société à responsabilité limitée (FOSC no 171 du 05.09.2007, p. 17, publ. 4096802).
Modification des statuts:
9.12.2009.
Nouveau but:
toutes opérations d'achat, de vente, de location, de promotion, de gérance et de construction d'immeubles, tous travaux et toutes prestations de services dans le domaine de la construction, toute activité commerciale et de conseils dans le domaine de l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs, d'un bureau d'architecture et d'une entreprise générale de construction (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Poularas, Emmanuel, de Chavornay, à Saint-Martin FR, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 25 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 25'000.--];
Carnal, Pierre-Luc, de Souboz, à Sottens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 25 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 25'000.--]. Selon déclaration des gérants du 09.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 5056726, Registre du commerce Valais
Finalogis Sàrl, à Hérémence, CH-626.4.007.389-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 44 du 05.03.2009, p. 23, publ. 4911866).
Personne et signature radiée:
Prudent, Jean-Claude, citoyen français, à Chavornay, associé, sans droit de signature, pour 38 parts sociales de CHF 100.--.
Inscription ou modification de personnes:
Poularas, Emmanuel, de Chavornay, à Saint-Martin FR, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 120 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour 82 parts sociales de CHF 100.--].
Numéro de publication: 4911866, Registre du commerce Valais
Finalogis Sàrl, à Hérémence, CH-626.4.007.389-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 189 du 30.09.2008, p. 18, publ. 4671336).
Inscription ou modification de personnes:
Prudent, Jean-Claude, citoyen français, à Chavornay, associé, sans droit de signature, pour 38 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Boss, Eric, de Sigriswil, à Crissier, avec signature collective à deux mais pas avec Evelyne Streit;
Streit, Evelyne, de Belp, à Siviriez, avec signature collective à deux mais pas avec Eric Boss;
Poularas, Emmanuel, de Chavornay, à Saint-Martin FR, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 82 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: avec signature collective à deux].