Renseignements sur Tobias Christian Porz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tobias Christian Porz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005890019, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tommi AG Wil, in Wil (SG), CHE-304.929.221, Untere Bahnhofstrasse 29, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien jeder aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Porz, Tobias Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Porz, Michaela Olivia, von Wil (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005749864, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Innolana AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferigutti, Marco, von Wil (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferigutti, Tiziana, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Michaela, von Wil (SG), in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005656735, Registre du commerce Thurgovie, (440)
erfolg label AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611203).
Statutenänderung:
03.01.2023.
Firma neu:
Innolana AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, die Produktion, den Vertrieb und den Handel von und mit von Kleidern und Textilwaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Erfolg, S. Vögelin, Textilien, in Basel, gemäss Vertrag vom 09.06.2011 und Übernahmebilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 929'640.36 und Passiven von CHF 332'364.04, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 497'276.32 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traxler, Rudolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferigutti, Marco, von Wil (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferigutti, Tiziana, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Porz, Michaela, von Wil (SG), in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Wil SG, Revisionsstelle;
Christen, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil)];
Hell, Robert, von Aadorf, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.